┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉。
1976年10月—1983年12月,南安市经济委员会干部。
主管工作:主持党委全面工作,兼管纪检、干部人事工作。
尤祖举 党委副书记(主持工作)。
出生日期:1957年5月。
1994年7月—1997年7月,南安市教育局局长。
2002年3月—2003年6月,华侨大学材料科学与工程学院党总支书记、副院长、副教授。
1988年4月—1991年3月,南安市经济委员会主任。
性别:男。
。
1984年1月—1987年8月,南安市经济委员会副主任。
┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉。
1982年8月—1994年7月,华侨大学应用化学系教研室主任、讲师。
2006年5月—至今,黎明职业大学校长、教授。
1987年9月—1988年3月,南安市二轻局局长。
性 别:男。
┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉。
民 族:汉族。
主管工作:主持学校教学、科学研究和行政管理全面工作。
1995年7月—1998年6月,华侨大学应用化学系党总支副书记、副系主任、副教授。
?
黎明职业大学校长:林松柏,党委副书记:尤祖举校长 林松柏 博士、教授。
1991年4月—1994年6月,南安市科委主任。
出生日期:1951年12月。
研究方向:高分子材料、功能与复合材料、精细化工。
民族:汉族。
2003年6月—2006年5月,华侨大学材料科学与工程学院党总支书记、副院长、教授。
2003年11月—至今,黎明职业大学党委副书记(主持工作)。
1997年8月—2001年9月,泉州市洛江区委常委、宣传部部长。
。
学习与工作经历:1973年9月—1976年7月,福州大学化学化工基本有机合成专业学习。
1998年7月—2002年2月,华侨大学材料科学与工程学院党总支书记、副教授。
1994年8月—1995年6月,华侨大学应用化学系党总支副书记、讲师。
2001年10月—2003年年10月,泉州市洛江区委副书记。
学习与工作经历:1978年9月—1982年7月,华侨大学化学专业学习。
┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉。
提供黎明职业大学怎么样,黎明职业大学录取分数线,招生电话,黎明职业大学地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:高校,所在省市:福建省 ,学校地址:福建省泉州市通港西街298号,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。