教育路上
学校类型:专科院校 所在省市:江苏省 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:55388 次
专科院校类型隶属教委公办性质袁卫国同志简介
袁卫国,男,汉族,1961年12月生,中共党员,研究生学历。
现任中共南通航运职业技术学院党委委员、书记。
1983年7月,毕业于厦门大学中文系汉语言文学专业
1983年8月-1991年3月 团省委青农部 1987年4月任副科级干部 1990年11月任正科级干部
1991年1月-1992年1月 丰县大沙河果园副主任兼徐州罐头厂副厂长
1992年1月-1992年5月 团省委青农部正科级干部
1992年5月-1997年1月 团省委少工委办公室副主任
1997年1月-2003年11月 江苏省铁路建设办公室、江苏省铁路有限责任公司秘书处处长、办公室主任
2003年11-2006年2月 新长铁路有限责任公司党委副书记
2006年2月-2010年3月 江苏省铁路建设办公室监察室主任
杨泽宇,男,汉族,1955年11月生,中共党员,大学学历。
现任中共南通航运职业技术学院党委副书记、院长、工会主席、专业技术职务为副教授。
1978年7月 毕业于武汉水运工程学院船机修造专业
1991年7月 毕业于江苏省委党校行政管理专业
1972年10月—1975年8月 南通市轮船公司工作
1975年9月—1978年7月 武汉水运工程学院学习
1978年9月—1984年3月 江苏省南通河运学校任教
1984年4月—1985年7月 江苏省南通河运学校学生科副科长、科长兼团委书记
1985年8月—2002年6月 江苏省南通航运学校副校长兼工会主席
1996年12月 任高级讲师,2001年8月 任副教授。
李军同志简介
李军,男,汉族,1963年2月生,中共党员,大学学历,硕士学位。
现任中共南通航运职业技术学院党委副书记、副院长、纪委书记、专业技术职务为副教授。
1984年7月 毕业于大连海运学院电子系船舶无线电技术专业
1984年8月-1986年8月 江苏省南通河运学校任教
1986年8月-1987年6月 江苏省南通河运学校团委副书记、学生科副科长
1991年-2000年2月 江苏省南通航运学校教务处副主任,兼水驾专业科副主任、体育教研室主任
2000年2月 江苏省南通航运学校教务处主任
1998年8月 任高级讲师,2001年8月任副教授。
施祝斌同志简介
施祝斌,男,汉族,1962年9月生,中共党员,大学学历,硕士学位。
现任中共南通航运职业技术学院党委委员、副院长、教授。
1983年7月 毕业于大连海运学院轮机系轮机管理专业
1983年8月-1988年8月 江苏省南通河运学校任教
1988年9月-1990年8月 江苏省南通河运学校轮机教研组副组长
1990年9月-1996年1月 江苏省南通航运学校教务处副主任
1996年2月-2000年9月 江苏省南通航运学校培训部主任
2002年10月-2005年12月 南通航运职业技术学院院长助理兼成教部主任
1998年8月任高级讲师,2001年8月任副教授。
张晓拔同志简介
张晓拔,男,汉族,1960年1月生,中共党员,大学学历,学士学位。
现任中共南通航运职业技术学院党委委员、副院长、副教授。
1977年8月—1978年8月 海门五七农场知青
1978年9月—1982年9月 扬州师范学院数学系数学专业学习
1982年9月—1986年10月 海门县教师进修学校教师
1986年11月—1987年9月 南通河运学校教师
1987年9月—1998年7月 南通航运学校基础室、教务处秘书,数学教研组组长
1998年7月—2000年9月 南通航运学校教务处副主任兼培训部副主任
2000年9月—2002年10月 南通航运学校教务处副主任
2002年10月—2007年4月 南通航运职业技术学院教务处处长
2007年4月— 南通航运职业技术学院副院长、党委委员。
提供南通航运职业技术学院怎么样,南通航运职业技术学院录取分数线,招生电话,南通航运职业技术学院地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:专科院校,所在省市:江苏省 ,学校地址:江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号 邮编:226010 2013年招生省份:江苏、安徽、河南、河北、四川、重庆、湖南、湖北、山东、山西、广东、广西、云南、贵州、陕西、甘肃、宁夏、黑龙江、吉林、辽宁等20个省(自治区、直辖市)。 ,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。
院校动态
院校分类