教育路上
学校类型:本科院校 所在省市:陕西省 西安市 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:189622 次
本科院校类型隶属教委公办性质发布时间:2010-05-28 浏览次数:2935
提供西安理工大学怎么样,西安理工大学录取分数线,招生电话,西安理工大学地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:本科院校,所在省市:陕西省 西安市 ,学校地址:陕西省西安市金花南路5号 707信箱 710048 ,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。
党委布告 周孝德 | |||
周孝德,男,汉族,1960年8月出生,江西省人,中共党员,博士快速通过资格、教授、博士快速通过资格生导师。1982年7月在江西工学院土木系本科结业,获学士学位;1982年9月至1989年9月在陕西机器学院水利系攻读硕士、博士快速通过资格研究生,获水文学及水资本学科博士快速通过资格学位。1990年12月任副教授,1993年3月任教授,曾在美国密执根年夜学、日本年夜学和喷香港科技年夜学进修,从事水污染节制和情形水力学的教学和科研事变,揭晓学术论文80余篇,出书专著3部,获省部级科技前进奖3项,厅局级奖5项。曾获机器产业部青年科学家、陕西省“三五”人才、陕西省优异科技青年、水利部优异科技青年等声誉称呼。1996年6月任西安理工年夜学研究生部副主任,1998年1月任水利水电学院院长,1999年9月任副校长,2002年10月起任西安理工年夜学党委布告。兼任陕西省抉择妄想咨询委员会咨询委员、中国水利学会理事、陕西省水利学会副理事长、陕西省情形科学学会副理事长等。 | |||
校 长 刘 丁 | |||
刘丁,男,1957年出生,山东省人,中共党员,工学博士快速通过资格,节制科学与工程专业教授,博士快速通过资格生导师,现任西安理工年夜学校长。 1982年和1987年结业于陕西机器学院(现西安理工年夜学)自动化专业,分袂得到学士和硕士学位;1991年10月至1992年12月在日本福井年夜学从事人工智能与智能节制方面的研究事变;1997年得到西安交通年夜学节制科学与工程专业博士快速通过资格学位;1987年至今,在西安理工年夜学历任教研室副主任、主任、系副主任(副院长)、院长、副校长;1993年提拔为副教授,1996年破格提拔为教授,1997年得到博士快速通过资格研究生引导西席资格。 1995年获国家机器产业青年科技专家称呼,1997年得到国务院宣布的政府非凡补助。1998年获天下优异西席称呼,1999年被评为陕西省有凸起进献的中青年专家,西安市劳动楷模。兼任中国人工智能学会常务理事,陕西省自动化学会副理事长。 比年来,先后主持国家及省、部级科研项目十余项。得到国家科技前进三等奖一项,省、部级科技前进奖和教学功效奖五项;在海内外学术期刊及主要国际学术集会上揭晓论文100余篇,其中被SCI、EI检索收录50余篇。 | |||
党委副布告 傅有明 | |||
傅有明,男,汉族,1954年5月出生,陕西乾县人,中国共产党党员,本校机器制造工艺及配置专业结业,研究员。 1977年在本校结业留校事变,先后任机器系西席,党委构造部副部长、部长,校人事到处长,校长助理。1999年9月任副校长,2006年4月起任校党委副布告、纪委布告。 | |||
党委副布告 杨萍 | |||
杨萍,女,汉族,1956年3月出生,陕西南郑县人,中共党员,原西安冶金构筑学院选矿专业结业,研究员。 1978年从原西安冶金构筑学院结业后在陕西略阳钢铁厂事变,先后任略钢选矿车间主任,略阳县副县长,陕西理工学校校长,陕西省教诲工委、教诲厅干部人事到处长,西安理工年夜学党委副布告。 | |||
副 校 长 张淼丰 | |||
张淼丰,男,汉族,1957年10月生,陕西省乾县人,中国共产党党员。原西安矿业学院采矿工程专业结业,在职研究生快速通过资格学历,研究员。 1978年至1982年在原西安矿业学院采矿工程系进修。1982年至1991年在原西安矿业学院任教。1991年11月至1995年12月在原西安矿业学院任院办副主任、院长助理等职。1995年尾至2000年6月在原西安矿业学院任副院长,2000年6月至今任西安理工年夜学副校长。 | |||
副 校 长 刘凯 | |||
刘凯,男,汉族,1957年11月生,陕西西安市人,中共党员,日本国近畿年夜学工学博士快速通过资格,教授。 1978年3月至1982年元月在陕西机器学院机器系进修,获学士学位。1986年9月至1989年3月在陕西机器学院机器工程专业进修,获硕士学位。1996年至1997年在日本国近畿年夜学理工学部相助科研并攻读博士快速通过资格学位,2003年获日本国近畿年夜学工学博士快速通过资格学位。1998年6月任西安理工年夜学教授,2003年10月任博士快速通过资格生导师,机器工程学科学术带头人。 1991年10月任西安理工年夜学教务到处长助理,1992年9月任副处长,1998年元月任处长,校党委委员。2004年9月任西安理工年夜学党委常委,副校长。 |
副 校 长 范志康 | |||||||||||||||||||
范志康,男,汉族,1959年2月生,陕西礼泉人,清华年夜学机器系锻造专业结业,博士快速通过资格,教授。 1978年至1984年在原陕西机器学院金属质料系锻造专业进修,获学士学位和硕士学位。1984年至1986年在原陕西机器学院金属质料系任助教。1986年至1989年在清华年夜学机器系锻造专业进修,获博士快速通过资格学位。1989年至1993年原陕西机器学院锻造教研室副主任,讲师,副教授(1991年)。1993年至1994年为英国伯明翰年夜学冶金与质料系高级访谒学者。1994年至1999年任西安理工年夜学质料科学与工程学院副院长,教授(1995年),其中1998年在日本年夜学宇航式学系短期访谒研究。1999年至2004年任西安理工年夜学质料科学与工程学院院长,博士快速通过资格生导师,其中2000年在国家高级教诲行政学院进修三个月。2004年9月任西安理工年夜学副校长。 第十届、第十一届西安市政协常委;第十一届西安市政协经济科技委员会委员。
|
院校动态
院校分类