教育路上
学校类型:专科院校 所在省市:广东省 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:72909 次
专科院校类型隶属教委公办性质发布时间:2010-06-18 浏览次数:5128
提供江门职业技术学院怎么样,江门职业技术学院录取分数线,招生电话,江门职业技术学院地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:专科院校,所在省市:广东省 ,学校地址:广东省江门市潮连大道6号 ,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。
陈积业
学院党委书记,男,汉族,1953年5月出生,籍贯广东阳江,大专学历。
1969年10月参加工作,1975年10月入党,1969年10月至1980年2月,江门市农药厂工人、动力车间党支部副书记、主任;1980年2月至1984年1月,任江门市农药厂团委书记;1984年2月至1989年4月,任中共江门市纪委检查科干事、副科长(期间:1984年9月至1986年7月在江门电大党政干部专修科学习);1989年5月至1992年4月,任中共江门市纪委纪检室副主任;1992年5月至1995年2月,任中共江门市纪委纪检室主任(副处级);1993年4月至1995年2月,任中共江门市纪委常委;1994年9月至1995年2月,任江门市监察局副局长;1995年2月起,任中共江门市纪委副书记(正处级);2003年8月起,任中共江门市纪委副书记、江门市监察局局长;2009年5月至今,任中共江门职业技术学院党委书记。中共江门市第十一届委员会委员,第八、九、十、十一届市纪委委员。
刘智勇
学院院长、党委副书记,男,汉族,1961年1月出生,祖籍河南夏邑,控制科学与工程专业,博士,教授,硕士生导师。
分别于1983年7月、1986年4月和1989年9月毕业于西安交通大学信息与控制工程系,相应获得工学学士、硕士
主要从事工业过程控制、智能交通系统、模式识别与人工智能方面的科研和教学工作,近年来,承担和完成国家创新基金项目2项,省科技攻关项目2项,省自然科学基金项目3项,已承担和完成20多项企业产品开发项目,主要有水污染源远程监测终端、超声波明渠流量计、智能交通信号控制器、电力系统无功补偿控制器、静电除尘控制系统等。已在国内外学术刊物上发表100多篇学术论文;作为主要科研骨干所参加的课题《工业过程稳态大系统优化理论研究》获国家教委1991年科技进步二等奖;课题《工业过程随机稳态优化控制理论与算法》获国家教委1995年科技进步二等奖;主持完成的《智能交通控制器》项目获2000年江门市科学技术二等奖;主持完成的《水污染源远程监控系统》项目获2003年江门市科学技术二等奖;作为第一发明人,获实用新型专利3项,发明专利1项。现为广东省自动化学会副理事长。
卢坤建
学院党委副书记、副院长,男,汉族,1964年5月出生,籍贯江苏如皋,曾先后获工学学士、法学学士和管理学硕士、博士学位,副教授,中山大学行政管理专业硕士研究生导师。
1987年7月至1992年8月,中国矿业大学采矿工程系任辅导员、团总支副书记、书记;1992年8月至1994年12月,中国矿业大学研究生部团委书记;1994年12月至1995年8月,借调至中山大学乡镇管理研究中心从事农村基层政权建设等研究工作;1995年8月至1999年3月,中山大学行政管理教研室教师;1999年3月至2001年10月,中山大学政治学与行政学系党总支副书记;2001年10月至2004年11月,中山大学政治与公共事务管理学院副院长(期间:2003年9月至2004年11月,挂任江门市人民政府副秘书长,江门职业技术学院筹委会副主任);2004年11月至2005年5月,江门市人民政府副秘书长、市府办党组成员;2005年5月至2005年8月,江门市人民政府副秘书长、市府办党组成员、江门职业技术学院副院长;2005年8月至2006年3月,江门职业技术学院党委副书记、副院长(主持党政全面工作);2006年4月至2008年11月,江门职业技术学院党委副书记、副院长(主持行政全面工作);2008年12月至今,江门职业技术学院党委副书记、副院长。
曾先后主持过国家级、省级重大科学研究项目8项,在《学术研究》、《中国行政管理》、《中山大学学报》(社会科学版)等刊物上发表论文40多篇,出版专著2部。
司徒纪汉
学院党委副书记、纪委书记、工会主席,男,汉族,1953年8月出生,籍贯广东阳江,经济学专业,研究生学历,讲师。
1972年12月至1977年3月,部队服役;1977年7月至1978年10月,阳江汽修厂工作;1978年10月至1981年7月,湛江师范学院学习;1981年7月至1983年8月,阳江师范学校任教;1983年8月至1987年7月,湛江市委党校任教;1987年7月至2004年6月,在江门市委党校工作,先后任教员、讲师、理论研究室副主任、教务科副科长、科长、党委办主任(期间:1996年9月至1999年7月在省委党校经济学专业研究生班学习);1997年7月至2005年5月,任江门市委党校校务委员、副校长(2004年7月至2005年4月,江门职业技术学院工作领导小组成员);2005年5月至2007年9月,任江门职业技术学院副院长(2005年10月兼任学院纪委书记、2006年4月兼任学院工会主席);2007年9月至今,任江门职业技术学院党委副书记、纪委书记、工会主席。
黄锦棠
学院副院长,男,汉族,1964年12月出生,籍贯广东台山,数学专业,副教授。
1986年7月参加工作。1986年7月至1998年12月,江门教育学院教师、助教、讲师;1995年9月至2000年7月,江门教育学院办公室副主任(期间:1997年7月至1998年12月,挂任开平市龙胜镇委副书记);1998年12月至2001年8月,江门教育学院院长助理;2001年8月至2004年6月,江门教育学院副院长;2004年7月至2005年4月,江门职业技术学院工作领导小组成员;2005年5月至今,江门职业技术学院副院长、党委委员。
于2004年荣获“南粤优秀教师”称号;主要有广东省职业技术教育综合改革推进计划项目《职业院校教师专业能力标准研究》、中国教育专家委员会科研规划重点课题《高职院校课堂实效性教学模式的研究与改革实践》等。
黄 坚
学院副院长,女,汉族,1958年6月出生,籍贯广东新会,政治经济学专业,研究生学历,讲师、高级政工师、高级职业指导师。
1975年8月参加工作。1975年8月至1979年2月,湖北省钟祥县双河公社李庙大队插队锻炼(期间:1976年7月至1977年7月,双河公社高楼大队从事社教);1979年2月至1980年9月,华中工学院党办工作;1980年9月至1984年3月,华中理工大学工业自动化专业读书;1984年3月至1988年1月,中国人民解放军总参通信部第6907厂技术科工作;1988年1月至1988年6月,五邑大学教务处工作;1988年6月至1989年11月,五邑大学党委组织部科员;1989年11月至1995年3月,五邑大学团委书记(副处级);1995年3月至1997年4月,五邑大学党委学生工作部副部长、学生处副处长;1997年4月至2002年5月,五邑大学党委工作部部长、学生处处长(期间:1994。。3—1994。。12在中山大学思想政治教育专业硕士研究生班进修学习,1998年9月至2001年7月,在广东省社会科学院读在职研究生);2002年6月至2006年3月,五邑大学党委组织部部长;2006年3月至今,江门职业技术学院副院长、党委委员。
长期从事高校思想政治教育和党建研究工作,发表《新时期高校学生工作科学化探索》、《扩招后高校学生工作的新探索》等论文,课题《德育课程建设的理论性思考与实践性探索》荣获广东省教学成果二等奖,曾被评为全省组织系统优秀组工干部、广东省普通高等学校招生和研究生招生工作先进个人、江门市直优秀教师(教育工作者)。
院校动态
院校分类